变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 沈炜 | 张龙 | 2020-12-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳金融中心投资发展集团有限公司; | 1沈阳金融中心发展集团有限公司; | 2020-12-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1沈炜经理;2王欣监事;3厉赟执行董事; | 1张龙经理;2王欣监事;3厉赟执行董事; | 2020-12-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王海航 | 沈炜 | 2020-01-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王海航董事长;2胡韬董事;3周晋阳监事长;4王晓华监事;5朱斌监事;6徐伟平董事;7陈列董事;8黄霄董事; | 1沈炜经理;2王欣监事;3厉赟执行董事; | 2020-01-17 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 产业投资(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外);资产管理;商务信息咨询;经济信息咨询;市场营销策划。 | 产业投资(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外);资产管理;商务信息咨询;经济信息咨询;市场营销策划;房屋租赁、机械设备租赁、电子设备租赁。 | 2020-01-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1沈阳金融商贸开发区经济贸易发展中心; | 1沈阳金融中心投资发展集团有限公司; | 2019-07-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2019-07-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 9800 | 30000 | 2018-12-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:无一般经营项目:产业投资(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外);资产管理;商务信息咨询;经济信息咨询;市场营销策划。 | 产业投资(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外);资产管理;商务信息咨询;经济信息咨询;市场营销策划。 | 2017-04-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 于国强 | 王海航 | 2017-04-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 梁晖 | 于国强 | 2015-01-28 |
更多>>视频联播