变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李龙 | 黄柯轩 | 2019-12-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何屹 | 李龙 | 2019-05-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 营口市站前区盼盼路北32-甲5号 | 辽宁省营口市站前区市府路南5-甲7号 | 2016-07-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李刚 | 何屹 | 2016-07-01 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 团体养老保险及年金业务;开展养老保险资产管理产品业务;受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金;个人养老保险及年金业务;团体人寿保险及年金业务;团体长期健康保险业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;经中国保监会批准的其他业务。 | 团体养老保险及年金业务;团体人寿保险及年金业务;团体长期健康保险业务;个人养老保险及年金业务;个人长期健康保险业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;养老保险资产管理产品业务;受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金;与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务;与资产管理业务相关的咨询业务;经中国保监会批准的其他业务。 | 2016-04-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王晓平 | 李刚 | 2015-03-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;团体人寿保险及年金业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;经中国保监会批准的其他业务。 | 团体养老保险及年金业务;开展养老保险资产管理产品业务;受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金;个人养老保险及年金业务;团体人寿保险及年金业务;团体长期健康保险业务;短期健康保险业务;意外伤害保险业务;经中国保监会批准的其他业务。 | 2015-03-20 |
更多>>视频联播