变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙勇 | 牛建恭 | 2010-05-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 市政工程建筑 | 市政工程、建筑公路工程、工业民用建筑、运输机械租赁。 | 2007-12-27 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 沈阳市市政建设工程公司第一工程处 | 沈阳市政集团有限公司一分公司 | 2007-12-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 英华英 | 孙勇 | 2007-12-27 |
市场主体类型变更 | 全民所有制分支机构(非法人) | 有限责任公司分公司(国有控股) | 2007-12-27 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 沈阳市沈河区令闻街山东堡路七号 | 沈阳市铁西区凌空一街5号 | 2003-07-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 鲁连科 | 英华英 | 2003-07-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王忠岐 | 鲁连科 | 1999-05-01 |
更多>>视频联播