变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王雷 | 梁春明 | 2021-01-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韩所艽 | 王雷 | 2019-07-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 沈怡恭 | 王雷 | 2019-07-29 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县东方红街福顺家园小区商服106号1-2楼 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县东风街建设综合楼00单元01层08号 | 2018-08-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 沈怡恭 | 韩所艽 | 2018-03-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 沈怡恭 | 沈怡恭 | 2018-03-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张晓岩 | 沈怡恭 | 2017-08-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张晓岩 | 沈怡恭 | 2017-08-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张华超 | 张晓岩 | 2015-06-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曲松; | 张晓岩; | 2015-06-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曲松 | 张华超 | 2014-04-10 |
更多>>视频联播