变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
分公司/分支机构备案 | 国网黑龙江省电力有限公司管理培训中心南岗分部; | 国网黑龙江省电力有限公司管理培训中心南岗分部; | 2021-09-27 |
分公司/分支机构备案 | 国网黑龙江省电力有限公司管理培训中心南岗分部; | 国网黑龙江省电力有限公司管理培训中心南岗分部; | 2021-09-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 里文淼 | 张永强 | 2020-01-21 |
其他事项备案 | * | * | 2020-01-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 里文淼 | 张永强 | 2020-01-21 |
分公司/分支机构备案 | 无 | 国网黑龙江省电力有限公司管理培训中心南岗分部; | 2020-01-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何朝阳 | 里文淼 | 2019-01-11 |
其他事项备案 | * | * | 2019-01-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何朝阳 | 里文淼 | 2019-01-11 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 电力科技中介服务、餐饮、住宿。 | 对企业内部员工进行培训(不含需取得许可审批方可经营的职业技能或职业资格培训项目);电力科技中介服务、餐饮、住宿。会议服务,自有房屋租赁。 | 2018-11-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘雪峰 | 何朝阳 | 2016-11-07 |
其他事项备案 | 无 | * | 2016-11-07 |
联络员备案 | 无 | 杨宝峰 | 2016-11-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘雪峰 | 何朝阳 | 2016-11-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 田志宪 | 刘雪峰 | 2015-08-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 田志宪; | 刘雪峰; | 2015-08-06 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 电力科技中介服务。 | 电力科技中介服务、餐饮、住宿。 | 2014-09-28 |
更多>>视频联播