变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2021-05-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢学军、徐桂英、刘景辉、温峰、阎焱、赵奕 | 谢学军、徐桂英、吴占波、温峰、阎焱、赵奕 | 2021-05-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘景辉 | 吴占波 | 2021-05-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢学军、徐桂英、王铎、刘景辉、舒佳奇、阎焱 | 谢学军、徐桂英、刘景辉、温峰、阎焱、赵奕 | 2020-09-03 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 2022-11-10 | 2019-10-25 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-10-25 |
更多>>视频联播