变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杜志广、刘军胜、宋驰、刘伟峰、曹凤荣、刘景才、陈立波、赵文革 | 杜志广、刘军胜、宋驰、刘伟峰、刘景才、陈立波、鲍迎珠、孙连民 | 2020-07-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹凤荣 | 鲍迎珠 | 2020-07-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杜志广、刘军胜、宋驰、张双、刘伟峰、陈致群、刘铉珠、曹凤荣 | 杜志广、刘军胜、宋驰、刘伟峰、曹凤荣、刘景才、陈立波、赵文革 | 2019-09-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杜志广,刘军胜,宋驰,崔健,刘伟峰,陈致群,刘铉珠,曹凤荣 | 杜志广,刘军胜,宋驰,张双,刘伟峰,陈致群,刘铉珠,曹凤荣 | 2018-06-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 罗亚军,杨宝军,徐学会,姜树春,刘铉珠,张晓冬,刘宏彦,曹凤荣 | 杜志广,刘军胜,宋驰,崔健,刘伟峰,陈致群,刘铉珠,曹凤荣 | 2017-12-28 |
章程备案 | 无 | 无 | 2016-11-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 罗亚军、杨宝军、于定坤、高志明、姜树春、吕梦南、张晓冬、刘宏彦 | 罗亚军、杨宝军、徐学会、姜树春、刘铉珠、张晓冬、刘宏彦、曹凤荣 | 2016-11-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘宏彦 | 曹凤荣 | 2016-11-09 |
更多>>视频联播