变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 闫继东、高靖平 | 闫继东、李雷 | 2021-11-02 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 制造销售水泥、白灰、碳化钙;经销建筑石料、脱硫石粉、石灰石;道路货物运输;开采销售石灰石(分支机构经营);机械设备租赁经营;房屋租赁经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 制造销售水泥、水泥熟料、白灰、碳化钙;经销建筑石料、脱硫石粉、石灰石;道路货物运输;开采销售石灰石(分支机构经营);机械设备租赁经营;房屋租赁经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-03-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周文勇 | 闫继东 | 2020-04-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 制造销售水泥、白灰、碳化钙;经销建筑石料、脱硫石粉、石灰石;道路货物运输;开采销售石灰石(分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 制造销售水泥、白灰、碳化钙;经销建筑石料、脱硫石粉、石灰石;道路货物运输;开采销售石灰石(分支机构经营);机械设备租赁经营;房屋租赁经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-04-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高靖平、周文勇 | 高靖平、闫继东 | 2020-04-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 符利军 | 周文勇 | 2018-05-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 符利军、高靖平 | 高靖平、周文勇 | 2018-05-23 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-12-08 | 长期 | 2017-12-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中煤集团山西华昱能源有限公司:100%; | 中煤集团山西华昱能源有限公司:100%; | 2017-12-20 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-12-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 水泥制造销售;经销建筑石料、脱硫石粉、石灰石;开采销售石灰石(分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 制造销售水泥、白灰、碳化钙;经销建筑石料、脱硫石粉、石灰石;道路货物运输;开采销售石灰石(分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-12-11 |
联络员备案 | 无 | 李建珍; | 2015-12-11 |
章程备案 | 无 | 无 | 2015-12-11 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 水泥制造销售;经销建筑石料、脱硫石粉、石灰石(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 水泥制造销售;经销建筑石料、脱硫石粉、石灰石;开采销售石灰石(分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2015-06-15 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 水泥制造销售;经销建筑石料、脱硫石粉(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 水泥制造销售;经销建筑石料、脱硫石粉、石灰石(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2015-05-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 8000 | 15000.000000 | 2015-05-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中煤集团山西华昱能源有限公司:*%; | 中煤集团山西华昱能源有限公司:*%; | 2015-05-25 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 水泥制造销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***经销建筑石料、脱硫石粉 | 水泥制造销售;经销建筑石料、脱硫石粉(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2015-03-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无 | 中煤集团山西华昱能源有限公司;证照号码:140600100006430;实缴出资(万元):0.0;认缴出资(万元):8000.0;出资比例(%):100.0; | 2015-03-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐晓峰 | 符利军 | 2015-03-02 |
更多>>视频联播