变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 空 | 方杨 | 2022-06-29 |
高级管理人员备案 | 任职起始日期:2009-07-13;姓名:耿绪广;性; | 任职起始日期:空;姓名:张楠; | 2021-07-20 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:孙庆香;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-01-25 |
高级管理人员备案 | 空 | 孙万里 | 2021-01-25 |
高级管理人员备案 | 空 | 尹涛 | 2018-02-07 |
投资人变更 | 空 | 北京住总集团有限责任公司 | 2017-09-11 |
投资人变更 | 出资比例:51.0; | 出资比例:49.0; | 2017-09-11 |
高级管理人员备案 | 任职起始日期:2009-01-20;姓名:李振文; | 任职起始日期:空;姓名:李维; | 2017-01-18 |
高级管理人员备案 | 任职起始日期:2014-04-11;姓名:谭文立; | 任职起始日期:空;姓名:曹山山; | 2015-12-02 |
经营范围变更 | 以自有资金对房地产项目、工业基础设施、商业基础设施、交通项目、能源项目进行投资,房地产开发与经营,房地产信息咨询,物业服务。(以上经营范围涉及前置许可的在取得之前或超过有效期限的不得从事经营活动,国家有专项专营规定的按规定办理) | 以自有资金对房地产项目、工业基础设施、商业基础设施、交通项目、能源项目进行投资,房地产开发与经营,房地产信息咨询,物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2014-05-09 |
更多>>视频联播