变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郑善勇、陈立波、潘浩、谭建明、曾辉、舒江磊 | 潘浩、曾辉、舒江磊、周晓雷、汪国良、汪劲松 | 2020-06-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑善勇 | 潘浩 | 2020-06-05 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2044-05-08 | 2046-12-22 | 2016-12-22 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(中外合资) | 2016-12-22 |
更多>>视频联播