变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 付向东 | 王岩松 | 2023-02-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王庆丰、于海君、李和春、付向东 | 王庆丰、于海君、李和春、王岩松 | 2023-02-01 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 黑龙江省牡丹江市东安区江南新城区中俄信息产业园孵化中心17号楼5层 | 黑龙江省牡丹江市爱民区大庆街106号(自主申报) | 2023-02-01 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-11-11 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 黑龙江省牡丹江市东安区江南新区卧龙街11号 | 黑龙江省牡丹江市东安区江南新城区中俄信息产业园孵化中心17号楼5层 | 2019-11-11 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 无 | 小额贷款业务、票据贴现业务、资产转让业务和代理业务。 | 2017-08-11 |
实收资本变更 | 0 | 无 | 2017-08-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 韦丽丽、孟丽利、谷岩、王朋、苍波、匡东、陈德仁、于海君 | 王庆丰、于海君、李和春、付向东 | 2017-04-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 匡东 | 付向东 | 2017-04-21 |
更多>>视频联播