变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘文斌 | 任广鹏 | 2022-03-15 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 无 | 2054-02-01 | 2022-03-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 盖艳克 | 刘文斌 | 2021-03-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙强 | 盖艳克 | 2018-05-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高荣芳 | 孙强 | 2017-05-08 |
更多>>视频联播