变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-12-30 | 无 | 2021-01-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马飞 | 任广宇 | 2020-01-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马飞 | 任广宇 | 2020-01-16 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-12-31 | 2020-12-30 | 2016-12-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 范立志 | 马飞 | 2015-12-11 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2012-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 范立志; | 马飞; | 2015-12-11 |
联络员备案 | 无 | 吴亚男; | 2015-12-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李兴贵; | 范立志; | 2014-04-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李兴贵 | 范立志 | 2014-04-22 |
更多>>视频联播