变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙钢、宫照剑、马金萍、徐铁军、李金亭、李玉峰、秦士江、王德胜、刘帅、闫庆凯、张海洋、高巍、田佰东、李学友、刘洋、辛宝江 | 孙钢、宫照剑、马金萍、徐铁军、李金亭、李玉峰、秦士江、王德胜、刘帅、闫庆凯、张海洋、高巍、田佰东、李学友、刘洋、高纯芝 | 2020-08-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 辛宝江 | 高纯芝 | 2020-08-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 黑龙江省佳木斯市桦川县悦来镇悦来大街北段66号 | 黑龙江省佳木斯市桦川县悦来镇悦来大街中段 | 2017-12-29 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-12-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘洋;李学友;田佰东;高巍;李良君;张海洋;闫庆凯;刘帅;王德胜;秦士江;李玉峰;李金亭;徐铁军;马金萍;宫照剑;孙钢; | 辛宝江;刘洋;李学友;田佰东;高巍;张海洋;闫庆凯;刘帅;王德胜;秦士江;李玉峰;李金亭;徐铁军;马金萍;宫照剑;孙钢; | 2015-07-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李良君 | 辛宝江 | 2015-07-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王守君 | 李良君 | 2014-05-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李学友;田佰东;高巍;王守君;张海洋;闫庆凯;刘帅;王德胜;秦士江;袁有宝;李玉峰;李金亭;徐铁军;马金萍;宫照剑;孙钢; | 刘洋;李学友;田佰东;高巍;李良君;张海洋;闫庆凯;刘帅;王德胜;秦士江;李玉峰;李金亭;徐铁军;马金萍;宫照剑;孙钢; | 2014-05-13 |
许可经营项目变更 | Z; | 其他; | 2014-05-13 |
更多>>视频联播