变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘东江 | 李英杰 | 2021-08-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘东江 | 李英杰 | 2021-08-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邢伟 | 刘东江 | 2021-01-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邢伟 | 刘东江 | 2021-01-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐绍飞 | 邢伟 | 2018-03-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐绍飞 | 邢伟 | 2018-03-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郑力丰; | 徐绍飞; | 2015-07-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郑力丰 | 徐绍飞 | 2015-07-22 |
更多>>视频联播