变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡显秋 | 滕垚 | 2023-01-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙永刚 | 胡显秋 | 2021-06-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张洪亮 | 孙永刚 | 2017-04-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张洪亮 | 孙永刚 | 2017-04-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张绍华; | 张洪亮; | 2015-01-20 |
更多>>视频联播