变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
市场主体类型变更 | 一人有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2022-02-08 |
经营期限(营业期限)变更 | 自2012年05月29日至2022年05月28日 | 长期 | 2022-02-08 |
章程备案(包括合伙协议) | 2020-07-08 | ||
章程修正案 | 2020-07-08 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 郑大勇 | 艾秀芬 | 2020-07-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 白小灵:监事,郑大勇:执行董事兼总经理, | 王雨:监事,郑大勇:执行董事兼总经理, | 2018-10-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈柯沂:监事,郑大勇:执行董事兼总经理, | 白小灵:监事,郑大勇:执行董事兼总经理, | 2018-07-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 夏岫辉:监事,郑大勇:执行董事兼总经理, | 陈柯沂:监事,郑大勇:执行董事兼总经理, | 2017-03-02 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 锋电新能源投资有限公司 | 西藏宝辉能源科技有限公司:17000.0000万元 | 2016-09-20 |
一般经营项目变更 | 2014-11-11 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 康洁 | 郑大勇 | 2014-06-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 寰宇风能开发有限公司 | 锋电新能源投资有限公司 | 2014-06-25 |
章程修正案备案 | 2014-06-25 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 康洁 | 郑大勇 | 2014-06-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 宋莹 | 夏岫辉 | 2014-06-25 |
联络员备案 | 任建武 | 叶瑞 | 2014-06-25 |
更多>>视频联播