变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄有焕 | 马凛芳 | 2021-06-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴剑文 | 黄有焕 | 2020-08-12 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 无 | 2019-09-10 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 港口区企沙镇古榕路8号 | 港口区企沙镇沙江路25号1层 | 2018-01-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵林青 | 吴剑文 | 2016-12-26 |
更多>>视频联播