变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 746431.274517 | 756431.274517 | 2021-06-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 2021-06-11 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-01-08 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 744431.274517 | 746431.274517 | 2021-01-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 2021-01-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 2020-12-08 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 659431.274517 | 744431.274517 | 2020-12-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 石建中、杨志刚、吴翔、蔡文辉、江琤、周丽萍、黄启年、和立强、张新、和立强、罗忠实、方冠恒、秦春林 | 石建中、杨志刚、黄启年、和立强、张新、和立强、方冠恒、秦春林、黄少勇、林依植 | 2020-09-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 639431.274517 | 659431.274517 | 2020-05-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 2020-05-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张振宇 | 黄启年 | 2020-02-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 石建中、杨志刚、吴翔、蔡文辉、江琤、周丽萍、张振宇、和立强、张新、和立强、罗忠实、方冠恒、秦春林 | 石建中、杨志刚、吴翔、蔡文辉、江琤、周丽萍、黄启年、和立强、张新、和立强、罗忠实、方冠恒、秦春林 | 2020-02-13 |
其他事项备案 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 2020-01-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 601066.274517 | 639431.274517 | 2020-01-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 石建中、杨惠军、杨志刚、吴翔、蔡文辉、江琤、周丽萍、张振宇、和立强、罗景汉、和立强、罗忠实、方冠恒 | 石建中、杨惠军、杨志刚、吴翔、蔡文辉、江琤、周丽萍、张振宇、和立强、张新、和立强、罗忠实、方冠恒、秦春林 | 2019-12-25 |
实收资本变更 | 594066.274517 | 601066.274517 | 2019-03-12 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 594566.274517 | 601066.274517 | 2019-03-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 2019-03-12 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 594066.274517 | 594566.274517 | 2018-12-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会:100%; | 2018-12-20 |
更多>>视频联播