变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李俊锋、梅思怡 | 张保文、陈昌辉 | 2021-08-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李俊锋 | 张保文 | 2021-08-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广西盛泽投资有限公司; | 宝能地产股份有限公司:100%; | 2019-08-23 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-08-23 |
其他事项备案 | 广西盛泽投资有限公司; | 宝能地产股份有限公司:100%; | 2019-08-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李俊锋、周莹、邓祖明、梅思怡 | 李俊锋、梅思怡 | 2018-07-19 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-07-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭阻尼;崔咏灿;陈怡;丁古华; | 梅思怡;邓祖明;周莹;李俊锋; | 2015-10-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 丁古华 | 李俊锋 | 2015-10-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广西宝能城市建设有限公司:100%; | 广西盛泽投资有限公司; | 2015-02-06 |
更多>>视频联播