变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 周琳娜 | 周琳娜 | 2021-09-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张瑞臣 | 杨凡 | 2021-09-01 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2019-07-31 | 2034-09-09 | 2020-12-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司分公司(外商投资企业合资) | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2019-04-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马鸿雁 | 张瑞臣 | 2019-04-23 |
更多>>视频联播