变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-06-08;任职起始日期:2021-06-09;姓名:袁重蔚;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-07-19 |
高级管理人员备案 | 空 | 杨亚观 | 2023-07-19 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-06-08;任职起始日期:2021-06-09;姓名:陈晓栋;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-07-19 |
高级管理人员备案 | 空 | 林向东 | 2023-07-19 |
负责人变更 | 姓名:陈晓栋;任职截止日期:2024-06-08;任职起始日期:2021-06-09;92660; | 姓名:林向东;任职截止日期:2026-07-17;任职起始日期:2023-07-18; | 2023-07-19 |
负责人变更 | 陈晓栋 | 林向东 | 2023-07-19 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-06-08;任职起始日期:2021-06-09;姓名:陈晓栋;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2023-07-19 |
负责人变更 | 姓名:杨香连;任职截止日期:空;任职起始日期:2010-11-26;:空; | 姓名:陈晓栋;任职截止日期:2024-06-08;任职起始日期:2021-06-09; | 2021-06-11 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:杨香连;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-06-11 |
高级管理人员备案 | 空 | 陈晓栋 | 2021-06-11 |
高级管理人员备案 | 空 | 袁重蔚 | 2021-06-11 |
负责人变更 | 杨香连 | 陈晓栋 | 2021-06-11 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:杨香连;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-06-11 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:夏艳东;国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-06-11 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号滨海高新区综合服务中心4号楼202 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号1-1-206B109号 | 2018-03-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所(经营场所):天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号滨海高新区综合服务中心4号楼202;场所(经营场所)产权:租赁单位产权房;住所(经营场所)租赁期限起:2010-09-01;住所(经营场所)租赁期限止:2011-08-31;街道乡镇:空; | 住所(经营场所):天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号1-1-206B109号;场所(经营场所)产权:其他;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:华苑产业园区; | 2018-03-13 |
投资人变更 | 空 | 达孜赛勒康医疗投资管理有限公司 | 2015-09-15 |
投资人变更 | 投资人:西藏泰康医疗投资有限公司;003369; | 投资人:达孜赛勒康医疗投资管理有限公司;310; | 2015-09-15 |
高级管理人员备案 | 姓名:徐小红; | 姓名:夏艳东; | 2015-09-08 |
投资人变更 | 空 | 西藏泰康医疗投资有限公司 | 2014-12-29 |
更多>>视频联播