变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 姓名:王红军;任职截止日期:2024-06-14;任职起始日期:2021-06-15;724600; | 姓名:钱焕;任职截止日期:2025-07-27;任职起始日期:2022-07-28; | 2022-07-28 |
负责人变更 | 王红军 | 钱焕 | 2022-07-28 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2024-06-14;任职起始日期:2021-06-15;姓名:王红军; | 任职截止日期:2025-07-27;任职起始日期:2022-07-28;姓名:钱焕; | 2022-07-28 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2021-01-16;任职起始日期:2018-01-17;姓名:严仍景; | 任职截止日期:2024-06-14;任职起始日期:2021-06-15;姓名:王红军; | 2021-06-15 |
负责人变更 | 严仍景 | 王红军 | 2021-06-15 |
负责人变更 | 姓名:严仍景;任职截止日期:2021-01-16;任职起始日期:2018-01-17;995800; | 姓名:王红军;任职截止日期:2024-06-14;任职起始日期:2021-06-15; | 2021-06-15 |
投资人变更 | 空 | 中建钢构工程有限公司 | 2020-12-21 |
投资人变更 | 受让人:无股权转让;转让额:0.0;转让额所占投资比:0.0; | 受让人:空;转让额:空;转让额所占投资比:空; | 2020-12-21 |
投资人变更 | 投资人:中建钢构有限公司;;投资人身份标识:440301103621141; | 投资人:中建钢构工程有限公司;资人身份标识:914403006189216107; | 2020-12-21 |
注册资本变更 | 20000.0 | 50000.0 | 2018-11-02 |
投资人变更 | 空 | 无股权转让 | 2018-11-02 |
投资人变更 | 余额缴付期限(年):0.0; | 余额缴付期限(年):1.0; | 2018-11-02 |
投资人变更 | 2018-11-02 | ||
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2019-10-08;任职起始日期:2016-10-09;姓名:杨正军; | 任职截止日期:2021-01-16;任职起始日期:2018-01-17;姓名:严仍景; | 2018-01-17 |
负责人变更 | 杨正军 | 严仍景 | 2018-01-17 |
负责人变更 | 姓名:杨正军;任职截止日期:2019-10-08;任职起始日期:2016-10-09;995952; | 姓名:严仍景;任职截止日期:2021-01-16;任职起始日期:2018-01-17; | 2018-01-17 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2015-11-18;任职起始日期:2012-11-19;姓名:左旭平; | 任职截止日期:2019-10-08;任职起始日期:2016-10-09;姓名:杨正军; | 2016-10-13 |
负责人变更 | 左旭平 | 杨正军 | 2016-10-13 |
负责人变更 | 姓名:左旭平;任聘单位:股东决定;任职截止日期:2015-11-18;任职起始日期:2012-11-19;话:空; | 姓名:杨正军;任聘单位:股东;任职截止日期:2019-10-08;任职起始日期:2016-10-09;产生方式:选举; | 2016-10-13 |
经营范围变更 | 各类钢结构工程(包括桥梁、网架等钢结构工程)的制作、安装;各类钢结构产品的技术开发、设计、试验检测;开发生产大型港口机械。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。) | 各类钢结构工程(包括桥梁、网架等钢结构工程)的制作、安装;各类钢结构产品的技术开发、设计、试验检测;开发生产大型港口机械;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-08-02 |
更多>>视频联播