变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所变更 | 西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦7层内 | 陕西省西安市高新区唐延路11号禾盛京广中心C座1504 | 2021-11-04 |
管辖机关变更 | 西安市碑林区市场监督管理局 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | 2021-11-04 |
管辖单位变更 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | 高新路工商所 | 2021-11-04 |
登记机关变更 | 【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局碑林分局; | 【变更后内容】登记机关:西安市市场监督管理局高新区分局; | 2021-10-29 |
经营期限(营业期限)变更 | 营业期限至:2021-06-23 | 营业期限至:2024-06-22 | 2021-10-14 |
登记机关变更 | 【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局高新分局; | 【变更后内容】登记机关:西安市碑林区市场监督管理局; | 2021-09-27 |
登记机关变更 | 【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局碑林分局; | 【变更后内容】登记机关:西安市市场监督管理局高新区分局; | 2021-08-03 |
高级管理人员备案 | 姓名:董阳;证件号码:******************;职位:董事姓名:姜超;证件号码:******************;职位:监事姓名:李守宇;证件号码:*****************X;职位:副董事长姓名:刘建超;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘晓慧;证件号码:******************;职位:董事姓名:路霞;证件号码:******************;职位:董事姓名:吕豫;证件号码:*****************X;职位:董事兼总经理姓名:乔旭东;证件号码:******************;职位:董事姓名:王伟;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨广虎;证件号码:*****************X;职位:董事 | 姓名:白星远;证件号码:******************;职位:董事姓名:何刚;证件号码:******************;职位:董事姓名:李守宇;证件号码:*****************X;职位:副董事长姓名:刘晓慧;证件号码:******************;职位:董事姓名:路霞;证件号码:******************;职位:董事姓名:吕豫;证件号码:*****************X;职位:董事兼总经理姓名:乔旭东;证件号码:******************;职位:董事姓名:王伟;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨广虎;证件号码:*****************X;职位:董事姓名:张辉;证件号码:******************;职位:监事 | 2018-12-25 |
经营期限(营业期限)变更 | 营业期限至:2018-06-23 | 营业期限至:2021-06-23 | 2018-08-21 |
高级管理人员备案 | 姓名:马若鹏;证件号码:***************;职位:董事兼总经理姓名:乔旭东;证件号码:******************;职位:董事姓名:施安平;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:谢平伟;证件号码:******************;职位:董事长姓名:许绥安;证件号码:******************;职位:监事姓名:杨宏斌;证件号码:******************;职位:董事姓名:岳福云;证件号码:******************;职位:董事姓名:张红伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:张建斌;证件号码:***************;职位:董事姓名:赵丰;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:董阳;证件号码:******************;职位:董事姓名:姜超;证件号码:******************;职位:监事姓名:李守宇;证件号码:*****************X;职位:副董事长姓名:刘建超;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘晓慧;证件号码:******************;职位:董事姓名:路霞;证件号码:******************;职位:董事姓名:吕豫;证件号码:*****************X;职位:董事兼总经理姓名:乔旭东;证件号码:******************;职位:董事姓名:王伟;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨广虎;证件号码:*****************X;职位:董事 | 2018-08-21 |
从业人数变更 | 10 | 2018-08-21 | |
企业联络人员、财务人员 | 原联络人员姓名:韩东篱,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划: | 现联络人员姓名:韩东篱,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:韩东篱,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划: | 2018-08-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谢平伟 | 王伟 | 2018-08-21 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络人员姓名:,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划: | 现联络人员姓名:韩东篱,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划: | 2016-07-21 |
换照 | 办理换照业务 | 2016-07-21 | |
一般经营项目变更 | 创业企业投资(仅限以自有资产投资);投资咨询(仅限自有资产投资咨询);企业管理咨询;财务咨询;上市策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-06-09 | |
经营范围变更 | 创业企业投资;投资咨询;企业管理咨询;财务咨询;上市策划服务(以上经营范围均不含国家规定的前置许可及专控、禁止项目)。 | 一般经营项目:创业企业投资(仅限以自有资产投资);投资咨询(仅限自有资产投资咨询);企业管理咨询;财务咨询;上市策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-06-09 |
更多>>视频联播