变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐文康、吴晓东、康桥、胡安明、蔡毅 | 王超、康桥、胡安明、徐先炉 | 2022-02-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 蔡毅 | 徐先炉 | 2022-02-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谢海 | 蔡毅 | 2021-01-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐文康、吴晓东、康桥、胡安明、谢海 | 徐文康、吴晓东、康桥、胡安明、蔡毅 | 2021-01-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦3层 | 安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦4层 | 2020-09-18 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-09-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡安明、谢海、陈昌胜 | 徐文康、吴晓东、康桥、胡安明、谢海 | 2020-09-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 安徽省投资集团控股有限公司:100%; | 安徽省高新技术产业投资有限公司:100%; | 2019-11-15 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-11-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张汉东、刘巧妹、陈昌胜 | 胡安明、谢海、陈昌胜 | 2019-09-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张汉东 | 谢海 | 2019-09-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 钱进 | 张汉东 | 2017-11-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 钱进、刘巧妹、陈昌胜 | 张汉东、刘巧妹、陈昌胜 | 2017-11-08 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 安徽省合肥市高新开发区黄山路622号 | 安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦3层 | 2017-09-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 安徽省投资集团有限责任公司:100%; | 安徽省投资集团控股有限公司:100%; | 2017-09-11 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-09-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈永华、姚卫东、钱进、李甦、魏李翔、杜长棣 | 陈永华、姚卫东、钱进、刘巧妹、陈昌胜 | 2017-09-11 |
更多>>视频联播