变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 投资人备案 | 投资人备案 | 2020-11-25 |
章程备案 | 章程备案 | 章程备案 | 2020-11-25 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2020-06-12 |
章程备案 | 章程备案 | 章程备案 | 2020-06-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 任为红 | 冯源源 | 2019-11-29 |
其他事项备案 | 前置许可信息变更 | 前置许可信息变更 | 2019-11-29 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经营劳务派遣业务(按许可证核定范围及期限从事经营)。接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;财务顾问服务;投融资咨询服务(以上范围不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融办业务);网站建设管理;信息技术平台开发、管理、维护、技术咨询服务;人力资源服务;企业管理咨询。『依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动』★★ | 经营劳务派遣业务(按许可证核定范围及期限从事经营)。接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;财务顾问服务;投融资咨询服务(以上范围不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融办业务);网站建设管理;信息技术平台开发、管理、维护、技术咨询服务;人力资源服务;企业管理咨询。『依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动』★★ | 2019-11-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2019-11-29 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2018-11-19 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2018-06-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2018-01-05 |
其他事项备案 | 前置许可信息变更 | 前置许可信息变更 | 2018-01-05 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;财务顾问服务(法律、法规规定需审批或许可的项目除外);投融资咨询服务(不含金融、证券及其他法律、法规规定需许可或审批的项目);网站建设管理;信息技术平台开发、管理、维护、技术咨询服务。『以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营』★★ | 经营劳务派遣业务(按许可证核定范围及期限从事经营)。接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;财务顾问服务;投融资咨询服务(以上范围不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融办业务);网站建设管理;信息技术平台开发、管理、维护、技术咨询服务;人力资源服务;企业管理咨询。『依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动』★★ | 2018-01-05 |
章程备案 | 章程备案 | 章程备案 | 2017-12-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2017-08-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 冉皓 | 任为红 | 2017-08-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 投资人信息变更 | 2017-02-21 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2016-07-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2016-04-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何峰 | 冉皓 | 2016-04-01 |
更多>>视频联播