变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2022-03-18 |
章程备案 | 章程备案 | 章程备案 | 2021-10-25 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2020-08-04 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2020-04-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄子俊 | 邓亮 | 2019-11-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2019-11-08 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2019-01-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 乔昌志 | 黄子俊 | 2018-12-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2018-12-11 |
其他事项备案 | 150000.0 | 100000.0 | 2018-04-23 |
其他事项备案 | 200000.0 | 150000.0 | 2018-04-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 投资人信息变更 | 2017-02-16 |
其他事项备案 | 100000000006658 | 91110000100006653M | 2016-12-28 |
其他事项备案 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 2016-12-28 |
其他事项备案 | 120000.0 | 35000.0 | 2016-12-28 |
其他事项备案 | 560000.0 | 200000.0 | 2016-08-16 |
其他事项备案 | 交银国际信托有限公司 | 交银国际信托有限公司 | 2016-08-16 |
其他事项备案 | 280000.0 | 100000.0 | 2016-08-16 |
其他事项备案 | 420000000004399 | 914200001775900188 | 2016-08-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2016-04-01 |
更多>>视频联播