变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2020-08-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵骏 | 陈俊彬 | 2019-04-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2019-04-29 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2017-04-12 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2016-11-23 |
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2016-01-13 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2015-09-25 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 电子市场经营管理;物业租赁;销售:电子产品(不含电子出版物)、电子元器件、计算机及辅助设备、通讯设备(不含地面卫星接收设施)、仪器仪表、办公设备及耗材、电子数码产品;商务信息咨询***[上述范围法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营] | 电子市场经营管理;物业租赁;销售:电子产品(不含电子出版物)、电子元器件、计算机及辅助设备、通讯设备(不含地面卫星接收设施)、仪器仪表、办公设备及耗材、电子数码产品;商务信息咨询;国内广告设计、制作、代理和发布;电脑及办公用品维修和技术服务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]** | 2014-03-10 |
更多>>视频联播