变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋卫东 | 李琦 | 2019-07-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨海燕 | 宋卫东 | 2017-12-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋卫东 | 杨海燕 | 2017-06-08 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500.0 | 833.33 | 2016-08-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2016-08-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王敏 | 李琦 | 2016-04-26 |
更多>>视频联播