变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨虎平 | 李国荣 | 2021-03-11 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 2021-03-11 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 煤炭开采与销售,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 矿产资源开采:煤炭开采与销售,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2021-03-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贾芝义、薛涛、白天武、成保兰、陈建国、李崇荣、贺连有、康继忠、刘建锋、杨虎平 | 原梦媛、刘付驹、曹峰、郭宏伟、赵红宇、刘泽兵、成保兰、李崇荣、李国荣、王益清 | 2021-03-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贾芝义、薛涛、白天武、成保兰、陈建国、李崇荣、贺连有、康继忠、刘建锋、郭继平 | 贾芝义、薛涛、白天武、成保兰、陈建国、李崇荣、贺连有、康继忠、刘建锋、杨虎平 | 2016-10-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭继平 | 杨虎平 | 2016-10-24 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2015-10-31 | 2030-11-16 | 2015-10-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产,有效期至2015年10月31日)。 | 煤炭开采与销售,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2015-10-26 |
经营范围变更(含业务范围变更) | ;该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产,有效期至2014年10月31日)*** | 该矿筹建项目相关服务(不得从事煤炭生产,有效期至2015年10月31日)。 | 2014-10-22 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | {2012-07-06,2014-10-31} | {2012-07-06,2015-10-31} | 2014-10-22 |
更多>>视频联播