变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 梁永泉 | 王瑾明 | 2018-09-17 |
联络员备案 | 无 | 刘思敏 | 2016-11-14 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-12-16 | 2022-11-09 | 2016-11-14 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-11-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 贾永胜 | 梁永泉 | 2015-03-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。*** | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2015-03-13 |
更多>>视频联播