变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吕玉恒 | 贾永胜 | 2022-05-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张金胜 | 吕玉恒 | 2022-01-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王波 | 张金胜 | 2019-09-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王波 | 张金胜 | 2019-09-03 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-12-19 | 无 | 2016-08-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘卫新 | 王波 | 2015-07-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修;铁路建设项目的承包;工程勘测、设计施工项目的组织、管理;货物的装卸、仓储;与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储(国家专营专项除外)。***; | 铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修;铁路建设项目的承包;工程勘测、设计施工项目的组织、管理;货物的装卸、仓储;与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2015-07-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘卫新; | 王波; | 2015-07-28 |
更多>>视频联播