变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张瑞臣 | 吴军 | 2019-05-06 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司分公司(外商投资企业合资) | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2019-05-06 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,分公司《营业执照》备案,分公司《营业执照》备案,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 2019-05-06 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李光珍 | 张瑞臣 | 2018-06-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李光珍 | 张瑞臣 | 2018-06-07 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-01-31 | 2052-07-26 | 2018-06-07 |
市场主体类型变更 | 分公司 | 有限责任公司分公司(外商投资企业合资) | 2017-03-20 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-01-16 | 2017-01-31 | 2016-06-23 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | {2006-05-31,2015-01-16} | {2006-05-31,2016-01-16} | 2015-01-07 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | {2006-05-31,2014-01-16} | {2006-05-31,2015-01-16} | 2014-05-26 |
更多>>视频联播