变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 魏超 | 杜永庆 | 2021-08-19 |
联络员备案 | 关宁菊 | 关宁菊 | 2021-08-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨瑞峰 | 魏超 | 2020-04-17 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,分公司《营业执照》备案,分公司《营业执照》备案,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,分公司《营业执照》备案,分公司《营业执照》备案,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 2020-04-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨瑞峰 | 魏超 | 2020-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王海涛 | 杨瑞峰 | 2019-04-28 |
其他事项备案 | 13620686996 | 15034319990 | 2019-04-28 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,分公司《营业执照》备案,分公司《营业执照》备案,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 2019-04-28 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王海涛 | 杨瑞峰 | 2019-04-28 |
联络员备案 | 无 | 杨瑞峰 | 2019-04-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吕新平 | 王海涛 | 2017-08-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吕新平 | 王海涛 | 2017-08-09 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-12-25 | 无 | 2016-12-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 卫鹏 | 吕新平 | 2015-07-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 卫鹏; | 吕新平; | 2015-07-24 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | {2009-12-25,2014-12-25} | {2009-12-25,2016-12-25} | 2014-11-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王小江 | 卫鹏 | 2014-05-22 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | {2009-12-25,2013-12-24} | {2009-12-25,2014-12-25} | 2014-05-22 |
实收资本变更 | 2.0 | 0.0 | 2014-05-22 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 人寿保险、健康保险、意外伤害保险以及经中国保监会和公司批准的各类人身保险业务* | 人寿保险、健康保险、意外伤害保险以及经中国保监会和公司批准的各类人身保险业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)*** | 2014-05-22 |
更多>>视频联播