变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2020-08-03 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 2020-08-03 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 2030-08-12 | 2020-08-03 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2019-08-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 山西新民能源投资集团有限公司:52.381%;山西省投资集团有限公司:47.619%; | 山西新民能源投资集团有限公司:100%; | 2019-08-16 |
市场主体类型变更 | 2019-08-16 | ||
其他事项备案 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 2019-08-16 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李立国 | 李建 | 2019-08-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张宝山、刘培红、刘建锋、贺连有、李立国 | 李建、贺连有 | 2019-08-16 |
其他事项备案 | 山西新民能源投资集团有限公司:52.381%;山西省投资集团有限公司:47.619%; | 山西新民能源投资集团有限公司:100%; | 2019-08-16 |
联络员备案 | 无 | 李永胜 | 2019-08-16 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 2019-08-16 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-08-13 | 2020-08-13 | 2017-08-31 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 热力的生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 热力的生产和供应;工业废渣(粉煤灰、炉渣)蒸压标准砖生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2017-08-31 |
许可经营项目变更 | 无 | 环保主管部门批文; | 2017-08-31 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 热力的生产和供应。;热力的生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 热力的生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2014-08-14 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | {2010-08-30,2014-09-01} | {2010-08-30,2017-08-13} | 2014-08-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 山西省政府投资资产管理中心;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%山西新民能源投资集团有限公司;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% | 山西省投资集团有限公司;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%山西新民能源投资集团有限公司;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% | 2014-04-17 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 热力的生产和供应。;热力的生产和供应。 | 热力的生产和供应。;热力的生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2014-04-17 |
其他事项备案 | 姓名:张珺;企业:临县新民集中供热有限公司;职务:董事;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:王生成;企业:临县新民集中供热有限公司;职务:总经理;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:贺连有;企业:临县新民集中供热有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:委派姓名:王庆华;企业:临县新民集中供热有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:刘建锋;企业:临县新民集中供热有限公司;职务:董事;证件号码:*;职务产生方式:选举姓名:李立国;企业:临县新民集中供热有限公司;职务:董事长;证件号码:*;职务产生方式:选举 | 姓名:刘培红;企业:临县新民集中供热有限公司;职务:董事;证件号码:*;职务产生方式:选举;姓名:贺连有;企业:临县新民集中供热有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:委派;姓名:张宝山;企业:临县新民集中供热有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举;姓名:刘建锋;企业:临县新民集中供热有限公司;职务:董事;证件号码:*;职务产生方式:选举;姓名:李立国;企业:临县新民集中供热有限公司;职务:董事长;证件号码:*;职务产生方式:选举; | 2014-04-17 |
更多>>视频联播