变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张海明 | 祁革强 | 2022-05-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张贵生 | 张海明 | 2018-09-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张贵生 | 张海明 | 2018-09-05 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-12-19 | 无 | 2016-08-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李强 | 张贵生 | 2015-12-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李强; | 张贵生; | 2015-12-25 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修;铁路建设项目的承包;施工项目的组织、管理;货物的装卸、仓储;与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储(国家专营专项除外)。***; | 铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修;铁路建设项目的承包;施工项目的组织、管理;货物的装卸、仓储;与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2014-11-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 侯兴生 | 李强 | 2014-11-04 |
更多>>视频联播