变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王小俊 | 马淑萍 | 2017-11-03 |
经营范围变更(含业务范围变更) | ***;吸收公众存款;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项业务*** | 吸收公众存款;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-12-01 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-12-16 | 2022-11-09 | 2016-12-01 |
联络员备案 | 无 | 王小俊 | 2016-12-01 |
更多>>视频联播