变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡萍 | 胡宇 | 2019-09-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 胡萍:60%;聂三川:40%; | 胡宇:40%;吴霞:60%; | 2019-09-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 聂三川、胡萍 | 胡宇、吴霞 | 2019-09-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡宇、吴霞 | 聂三川、胡萍 | 2018-06-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 吴霞;胡宇; | 胡萍:60%;聂三川:40%; | 2018-06-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡宇 | 胡萍 | 2018-06-26 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 8 | 长期 | 2016-03-23 |
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 4000 | 10000.000000 | 2015-01-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 吴霞:40%;胡宇:60%; | 胡宇;吴霞; | 2015-01-15 |
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 1500 | 4000.000000 | 2015-01-15 |
更多>>视频联播