变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张有华、苏艳丽、任俊元、孙玉闻、赵月、芮家旗、郭磊 | 黎健森、张帅、刘佳莉、赵月、桂军、徐林 | 2021-08-24 |
联络员备案 | 许肇肇 | 卜俊 | 2021-08-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 江东控股集团有限责任公司:80%;马鞍山市工业投资有限责任公司:20%; | 安徽江东产业投资集团公司:100%; | 2021-08-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 金融业投资(涉及前置许可的除外),股权投资,投资项目管理,资产管理(不含金融资产管理),投资咨询,经济信息咨询服务,金融信息服务,企业并购重组;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2021-08-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 任俊元 | 张帅 | 2021-08-24 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2021-08-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张有华、苏艳丽、任俊元、张邦彦、赵月、芮家旗、郭磊 | 张有华、苏艳丽、任俊元、孙玉闻、赵月、芮家旗、郭磊 | 2019-11-14 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 花山区汇秀路1277号 | 马鞍山市花山区金溪路456号 | 2019-05-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 芮家旗、张有华、苏艳丽、任俊元、张邦彦、赵月 | 张有华、苏艳丽、任俊元、张邦彦、赵月、芮家旗、郭磊 | 2019-05-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 金融业投资(涉及前置许可的除外),股权投资,投资项目管理,资产管理(不含金融资产管理),投资咨询,经济信息咨询服务,金融信息服务,企业并购重组。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营) | 金融业投资(涉及前置许可的除外),股权投资,投资项目管理,资产管理(不含金融资产管理),投资咨询,经济信息咨询服务,金融信息服务,企业并购重组;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-05-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王林 | 任俊元 | 2017-09-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王林、张有华、苏艳丽、任俊元、张邦彦、赵月 | 芮家旗、张有华、苏艳丽、任俊元、张邦彦、赵月 | 2017-09-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡成兵、张道祥、吴斌、任俊元、张邦彦、张有华 | 王林、张有华、苏艳丽、任俊元、张邦彦、赵月 | 2017-06-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡成兵 | 王林 | 2017-06-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡成兵,张道祥,吴斌,张永东,张邦彦,张有华 | 胡成兵,张道祥,吴斌,任俊元,张邦彦,张有华 | 2016-05-13 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 金融业股权投资,金融资产管理服务,金融信息服务,企业并购重组。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营) | 金融业投资(涉及前置许可的除外),股权投资,投资项目管理,资产管理(不含金融资产管理),投资咨询,经济信息咨询服务,金融信息服务,企业并购重组。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营) | 2015-03-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张有华;张邦彦;张永东;吴斌;张亚莉;胡成兵; | 张有华;张邦彦;张永东;吴斌;张道祥;胡成兵; | 2015-03-11 |
更多>>视频联播