变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 昭日格图 | 傲其 | 2021-04-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张博(董事),倪禾春(监事),昭日格图(董事长),薛晨光(总经理,董事),边永宏(监事),万治祥(监事会主席),谷子信(董事),王建东(董事) | 张博(董事),倪禾春(监事),昭日格图(董事长),傲其(总经理,董事),边永宏(监事),万治祥(监事会主席),谷子信(董事),王建东(董事) | 2021-04-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张博(董事),倪禾春(监事),张德海(董事),昭日格图(董事,经理),巴音青克乐(董事),杨帆(董事长),边永宏(监事),万治祥(监事会主席) | 张博(董事),倪禾春(监事),昭日格图(董事长),薛晨光(总经理,董事),边永宏(监事),万治祥(监事会主席),谷子信(董事),王建东(董事) | 2020-12-04 |
章程备案 | 2020-12-04 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 乌审旗国有资产监督管理办公室,鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 | 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司,乌审旗国有资产监督管理委员会 | 2020-05-20 |
章程备案 | 2020-05-20 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 祁杰(监事),訾斌(董事),尤清(监事),张德海(董事),王林(监事),昭日格图(经理,董事),巴音青克乐(董事),达楞太(监事),樊东(监事),杨帆(董事长),万治祥(董事),马旭(董事) | 张博(董事),倪禾春(监事),张德海(董事),昭日格图(经理,董事),巴音青克乐(董事),杨帆(董事长),边永宏(监事),万治祥(监事会主席) | 2019-08-09 |
章程修正案备案 | 2019-08-09 | ||
章程备案 | 2018-01-30 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司,乌审旗国有资产管理局 | 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司,乌审旗国有资产监督管理办公室 | 2016-04-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 巴音青克乐,达楞太,樊东,马旭,祁杰,万治祥,王林,谢星梅,尤清,张德海,昭日格图,訾斌 | 巴音青克乐,达楞太,樊东,马旭,祁杰,万治祥,王林,杨帆,尤清,张德海,昭日格图,訾斌 | 2016-04-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 安占贵,安占贵,巴音青克乐,白永祥,达楞太,高军,蒙根,苏雅拉其木格,万治祥,王斌,王克冰,谢星梅,张德海,昭日格图,折飞荣 | 巴音青克乐,达楞太,樊东,马旭,祁杰,万治祥,王林,谢星梅,尤清,张德海,昭日格图,訾斌 | 2015-10-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谢星梅 | 昭日格图 | 2015-10-09 |
财务负责人 | 万治祥 | 2015-10-09 | |
联络员备案 | 姓名:身份证 | 姓名:奇瑞娟 | 2014-11-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 安占贵,安占贵,巴音青克乐,白永祥,陈德华,达楞太,高军,蒙根,苏雅拉其木格,万治祥,王斌,王克冰,张德海,昭日格图,折飞荣 | 安占贵,安占贵,巴音青克乐,白永祥,达楞太,高军,蒙根,苏雅拉其木格,万治祥,王斌,王克冰,谢星梅,张德海,昭日格图,折飞荣 | 2014-11-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈德华 | 谢星梅 | 2014-11-07 |
更多>>视频联播