变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
工商登记联络员备案 | 刘乐仁 | 2019-08-19 | |
股东变更 | 罗国;付恩平;刘乐仁;林斌;黄卓芬 | 罗国;付恩平;刘乐仁;林斌;黄卓芬;陈刚 | 2019-08-19 |
董事备案 | 刘乐仁 | 付恩平 | 2019-08-19 |
法定代表人变更 | 刘乐仁 | 刘乐仁 | 2019-08-19 |
执照副本变更 | 1 | 2 | 2017-01-05 |
资金数额变更 | 1000.0000(单位:万元) | 5000.0000(单位:万元) | 2017-01-05 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-11-23 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区林和西路3-15号3921房(仅限办公用途) | 广州市越秀区东风东路761号34层04单元 | 2016-11-23 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-09-18 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区先烈南路21号之五三楼东侧165房(仅作办公功能用) | 广州市天河区林和西路3-15号3921房(仅限办公用途) | 2016-09-18 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-05-20 |
具体经营项目申报 | 投资管理服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;企业管理咨询服务;企业财务咨询服务; | 投资管理服务;企业自有资金投资; | 2016-05-20 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-04-22 |
经理备案 | 黄卓芬,监事,委派,;罗国,执行董事兼经理,选举,是; | 黄卓芬,监事,委派,;刘乐仁,执行董事兼经理,选举,; | 2016-01-25 |
组织机构备案 | 黄卓芬,监事,委派,;罗国,执行董事兼经理,选举,是; | 黄卓芬,监事,委派,;刘乐仁,执行董事兼经理,选举,是; | 2016-01-25 |
法定代表人变更 | 罗国 | 刘乐仁 | 2016-01-25 |
董事备案 | 黄卓芬,监事,委派,;罗国,执行董事兼经理,选举,是; | 付恩平,执行董事兼经理,选举,;黄卓芬,监事,委派,;林斌,执行董事,选举,;刘乐仁,执行董事兼经理,选举,;刘乐仁,执行董事兼经理,选举,是;罗国,执行董事兼经理,选举,; | 2016-01-25 |
更多>>视频联播