变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 陈开宇,崔斌,方中东,刘乙凡,魏爱明,温伟玲 | 崔斌,方中东,刘乙凡,龙茂杰,陈开宇,张宇 | 2020-09-25 |
法定代表人变更 | 魏爱明 | 张宇 | 2020-09-25 |
具体经营项目申报 | 酒店住宿服务(旅业)(仅限分支机构经营);技术进出口;酒店管理;货物进出口(专营专控商品除外); | 技术进出口;酒店管理;货物进出口(专营专控商品除外);酒店住宿服务(旅业)(仅限分支机构经营);游泳馆(仅限分支机构经营) | 2019-01-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-01-16 | |
董事备案 | 蔡勇,陈开宇,崔斌,方中东,刘乙凡,魏爱明 | 温伟玲,陈开宇,崔斌,方中东,刘乙凡,魏爱明 | 2019-01-16 |
监事备案 | 郝净 | 陆珊 | 2019-01-16 |
法定代表人变更 | 黄飞 | 魏爱明 | 2018-06-05 |
组织机构备案 | 蔡勇(董事);陈开宇(董事兼经理);崔斌(董事);方中东(董事);冯清亮(监事);黄飞(董事长);刘乙凡(董事); | 蔡勇(董事);陈开宇(董事兼经理);崔斌(董事);方中东(董事);郝净(监事);刘乙凡(董事);魏爱明(董事长); | 2018-06-05 |
监事备案 | 蔡勇(董事);陈开宇(董事兼经理);崔斌(董事);方中东(董事);冯清亮(监事);黄飞(董事长);刘乙凡(董事); | 蔡勇(董事);陈开宇(董事兼经理);崔斌(董事);方中东(董事);郝净(监事);刘乙凡(董事);魏爱明(董事长); | 2018-06-05 |
董事备案 | 蔡勇(董事);陈开宇(董事兼经理);崔斌(董事);方中东(董事);冯清亮(监事);黄飞(董事长);刘乙凡(董事); | 蔡勇(董事);陈开宇(董事兼经理);崔斌(董事);方中东(董事);郝净(监事);刘乙凡(董事);魏爱明(董事长); | 2018-06-05 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-06-05 |
组织机构备案 | 蔡勇,董事,委派,;陈开宇,董事兼经理,委派,;方中东,董事,委派,;冯清亮,监事,委派,;黄飞,董事长,选举,是;梁宇行,董事,委派,;裴敬中,董事,委派,; | 蔡勇,董事,委派,;陈开宇,董事兼经理,委派,;崔斌,董事,委派,;方中东,董事,委派,;冯清亮,监事,委派,;黄飞,董事长,选举,是;刘乙凡,董事,委派,; | 2017-12-11 |
董事备案 | 蔡勇,董事,委派,;陈开宇,董事兼经理,委派,;方中东,董事,委派,;冯清亮,监事,委派,;黄飞,董事长,选举,是;梁宇行,董事,委派,;裴敬中,董事,委派,; | 蔡勇,董事,委派,;陈开宇,董事兼经理,委派,;崔斌,董事,委派,;方中东,董事,委派,;冯清亮,监事,委派,;黄飞,董事长,选举,是;刘乙凡,董事,委派,; | 2017-12-11 |
董事备案 | 蔡勇(董事);陈开宇(董事兼经理);方中东(董事);冯清亮(监事);黄飞(董事长);梁宇行(董事);裴敬中(董事); | 蔡勇(董事);陈开宇(董事兼经理);崔斌(董事);方中东(董事);冯清亮(监事);黄飞(董事长);刘乙凡(董事); | 2017-12-11 |
组织机构备案 | 蔡勇(董事);陈开宇(董事兼经理);方中东(董事);冯清亮(监事);黄飞(董事长);梁宇行(董事);裴敬中(董事); | 蔡勇(董事);陈开宇(董事兼经理);崔斌(董事);方中东(董事);冯清亮(监事);黄飞(董事长);刘乙凡(董事); | 2017-12-11 |
股东名称变更 | 广州市地下铁道总公司;广州珠江实业集团有限公司; | 广州地铁集团有限公司;广州珠江实业集团有限公司; | 2017-05-27 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-05-27 |
董事备案 | 蔡勇,董事,委派,;陈开宇,董事兼经理,委派,;方中东,董事,委派,;冯清亮,监事,委派,;梁宇行,董事,委派,;刘智成,董事长,委派,是;裴敬中,董事,委派,; | 蔡勇,董事,委派,;陈开宇,董事兼经理,委派,;方中东,董事,委派,;冯清亮,监事,委派,;黄飞,董事长,选举,是;梁宇行,董事,委派,;裴敬中,董事,委派,; | 2017-05-26 |
法定代表人变更 | 刘智成 | 黄飞 | 2017-05-26 |
组织机构备案 | 蔡勇,董事,委派,;陈开宇,董事兼经理,委派,;方中东,董事,委派,;冯清亮,监事,委派,;梁宇行,董事,委派,;刘智成,董事长,委派,是;裴敬中,董事,委派,; | 蔡勇,董事,委派,;陈开宇,董事兼经理,委派,;方中东,董事,委派,;冯清亮,监事,委派,;黄飞,董事长,选举,是;梁宇行,董事,委派,;裴敬中,董事,委派,; | 2017-05-26 |
更多>>视频联播