变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2020-02-27 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-11-04 | ||
1 | 2 | 2019-10-11 | |
2019-10-11 | |||
章程备案 | 2019-01-07 | 2019-08-26 | 2019-09-23 |
港口装卸;船舶外轮物资供应;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);房地产经纪;投资航运及港口码头;自有房屋租赁。 | 港口装卸;船舶外轮物资供应;国内贸易;房地产经纪;投资航运及港口码头项目(具体项目另行申报);自有房屋租赁;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2019-09-23 | |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1982-03-24,2019-03-24,37 | 1982-03-24,, | 2019-02-26 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2019-01-07 | 2019-02-26 |
2019-02-26 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:肖乐涛;监事:舒畅;职工监事:姜树学; | 监事:肖乐涛;监事:舒畅;职工监事:张艳红; | 2018-08-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:郭丽;职工监事:姜树学;监事:舒畅; | 职工监事:姜树学;监事:舒畅;监事:肖乐涛; | 2018-04-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:罗兴;董事:谭国超;董事:麦帆;董事:樊时芳; | 董事:麦帆;董事:甘卫斌;董事:谭国超;董事:罗兴; | 2017-12-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:屈晨;董事:谭国超;董事:麦帆;董事:王俊峰;董事:樊时芳; | 董事长:屈晨;董事:樊时芳;董事:罗兴;董事:麦帆;董事:谭国超; | 2017-09-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:姜树学;监事:万兵;监事:郭丽; | 职工监事:姜树学;监事:舒畅;监事:郭丽; | 2017-07-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:谭国超;董事:陈欣;董事:樊时芳;董事:麦帆; | 董事:王俊峰;董事:麦帆;董事:樊时芳;董事:谭国超; | 2017-03-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:樊时芳;监事:姜树学;监事:劳大安;监事:郭丽;董事:吴伯轩;董事:蔡加敏;董事:陈广胜;总经理:屈晨;董事长:屈晨; | 监事:姜树学;监事:万兵;总经理:屈晨;董事:樊时芳;董事:麦帆;董事:陈欣;监事:郭丽;董事:谭国超;董事长:屈晨; | 2016-08-03 |
其他事项备案 | 9144030019218398X4 | 2015-08-17 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:雷艳芝;监事:姜树学;总经理:马鸿铭;其他董事:陈广胜;其他董事:吴伯轩;其他董事:樊时芳;监事:刘淑卿;其他董事:蔡加敏;法定代表人:马鸿铭;董事长:马鸿铭; | 其他董事:吴伯轩;法定代表人:屈晨;监事:郭丽;其他董事:蔡加敏;其他董事:陈广胜;监事:姜树学;董事长:屈晨;监事:劳大安;其他董事:樊时芳;总经理:屈晨; | 2015-08-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:樊时芳;董事长:马鸿铭;总经理:马鸿铭;董事:蔡加敏;董事:陈广胜;监事:雷艳芝;监事:姜树学;监事:刘淑卿;董事:吴伯轩; | 董事:樊时芳;监事:姜树学;董事:陈广胜;监事:郭丽;董事:蔡加敏;董事:吴伯轩;总经理:屈晨;董事长:屈晨;监事:劳大安; | 2015-08-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:刘淑卿;总经理:马鸿铭;监事:罗燕群;监事:姜树学;董事:吴伯轩;董事长:马鸿铭;董事:樊时芳;董事:陈广胜;董事:蔡加敏; | 监事:姜树学;董事:蔡加敏;监事:雷艳芝;总经理:马鸿铭;董事:樊时芳;监事:刘淑卿;董事长:马鸿铭;董事:陈广胜;董事:吴伯轩; | 2015-07-27 |
更多>>视频联播