变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州市番禺区大石街东联工业区中心北路25号B栋318 | 广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之260 | 2020-09-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-09-08 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-10-30 | |
具体经营项目申报 | 信息技术咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;投资咨询服务;投资管理服务; | 信息技术咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;投资咨询服务;软件技术推广服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务; | 2019-10-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-22 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市番禺区洛浦街东乡村沿沙路95号首层之三 | 广州市番禺区大石街东联工业区中心北路25号B栋318 | 2018-11-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-15 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市番禺区洛浦街东乡村沿沙路95号首层之三 | 广州市花都区大石街东联工业区中心北路25号B栋318 | 2018-11-15 |
组织机构备案 | 冯康,执行董事,选举,是;熊希仁,经理,聘用,;张庆北,监事,选举,; | 冯康,执行董事兼经理,选举,是;孙彦彬,监事,选举,; | 2016-03-30 |
监事备案 | 冯康(执行董事);熊希仁(经理);张庆北(监事); | 冯康(执行董事兼经理);孙彦彬(监事); | 2016-03-30 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-03-30 |
组织机构备案 | 冯康(执行董事);熊希仁(经理);张庆北(监事); | 冯康(执行董事兼经理);孙彦彬(监事); | 2016-03-30 |
经理备案 | 冯康,执行董事,选举,是;熊希仁,经理,聘用,;张庆北,监事,选举,; | 冯康,执行董事兼经理,选举,是;孙彦彬,监事,选举,; | 2016-03-30 |
监事备案 | 冯康,执行董事,选举,是;熊希仁,经理,聘用,;张庆北,监事,选举,; | 冯康,执行董事兼经理,选举,是;孙彦彬,监事,选举,; | 2016-03-30 |
经理备案 | 冯康(执行董事);熊希仁(经理);张庆北(监事); | 冯康(执行董事兼经理);孙彦彬(监事); | 2016-03-30 |
具体经营项目申报 | 软件开发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;投资咨询服务;投资管理服务; | 信息技术咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;投资咨询服务;投资管理服务; | 2014-10-30 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2014-10-30 |
更多>>视频联播