变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-04-22 | |
注册资本(金)变更 | 1500万元(人民币) | 2000万元(人民币) | 2020-05-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-05-27 | |
经理备案 | 古伟斌 | 2020-04-23 | |
监事备案 | 张莲,左文娟,邝秋华 | 张莲,左文娟,邝秋华 | 2020-04-23 |
董事备案 | 陈瀚霖,古伟斌,靳焘,薛炜,张文超 | 胡美龙,陈瀚霖,古伟斌,薛炜,张文超 | 2020-04-23 |
董事备案 | 陈瀚霖,古伟斌,胡美龙,吕满庚,薛炜 | 陈瀚霖,古伟斌,靳焘,薛炜,张文超 | 2019-05-13 |
监事备案 | 杨元龙,张莲,左文娟 | 张莲,左文娟,邝秋华 | 2019-05-13 |
法定代表人变更 | 胡美龙 | 薛炜 | 2019-03-18 |
董事备案 | 陈瀚霖,古伟斌,胡美龙,吕满庚,薛炜 | 陈瀚霖,古伟斌,胡美龙,吕满庚,薛炜 | 2019-03-18 |
股东变更 | 陈鸣才;陈如;陈斯永;陈雪亮;陈耀辉;陈映和;陈瀚霖;单国荣;古伟斌;胡文东;黄赤军;黄维朋;黄晓勇;金京秀;柯斌;黎新基;李世添;梁桂荣;林海;林进和;刘前学;刘运良;罗启华;罗志远;聂金平;全志坚;史惠明;万青;汪静;吴庆晖;吴穗松;肖穗生;谢瑞亮;徐炎;许建生;薛炜;阎生祥;杨元龙;张维欣;郑燕芳;中科院广州化学有限公司;左文娟;邝秋华;邝显光; | 陈鸣才;陈如;陈斯永;陈雪亮;陈耀辉;陈映和;陈瀚霖;单国荣;古伟斌;广州化灌投资中心(有限合伙);胡文东;黄赤军;黄维朋;黄晓勇;金京秀;柯斌;黎新基;李世添;梁桂荣;林海;林进和;刘前学;刘运良;罗启华;罗志远;聂金平;全志坚;史惠明;万青;汪静;吴庆晖;吴穗松;肖穗生;谢瑞亮;徐炎;许建生;薛炜;阎生祥;杨元龙;张维欣;郑燕芳;中科院广州化学有限公司;左文娟;邝秋华;邝显光; | 2018-04-02 |
监事备案 | 古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;吕满庚,董事,选举,;唐敏,监事,选举,;薛炜,董事,选举,;杨元龙,监事,选举,;张维欣,董事,选举,;左文娟,监事,选举,; | 陈瀚霖,董事,选举,;古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;吕满庚,董事,选举,;薛炜,董事,选举,;杨元龙,监事,选举,;张莲,监事,选举,;左文娟,监事,选举,; | 2017-01-05 |
组织机构备案 | 古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;吕满庚,董事,选举,;唐敏,监事,选举,;薛炜,董事,选举,;杨元龙,监事,选举,;张维欣,董事,选举,;左文娟,监事,选举,; | 陈瀚霖,董事,选举,;古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;吕满庚,董事,选举,;薛炜,董事,选举,;杨元龙,监事,选举,;张莲,监事,选举,;左文娟,监事,选举,; | 2017-01-05 |
董事备案 | 古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;吕满庚,董事,选举,;唐敏,监事,选举,;薛炜,董事,选举,;杨元龙,监事,选举,;张维欣,董事,选举,;左文娟,监事,选举,; | 陈鸣才,,,;陈如,,,;陈斯永,,,;陈雪亮,董事,选举,;陈耀辉,,,;陈映和,监事,选举,;陈瀚霖,其他人员,,;陈瀚霖,董事,选举,;单国荣,,,;古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;胡文东,,,;黄赤军,,,;黄维朋,,,;黄晓勇,,,;金京秀,,,;柯斌,,,;黎新基,,,;李世添,,,;梁桂荣,,,;林海,,,;林进和,其他人员,,;刘前学,,,;刘运良,,,;吕满庚,董事,选举,;罗启华,,,;罗志远,,,;聂金平,,,;全志坚,,,;史惠明,,,;万青,,,;汪静,,,;吴庆晖,,,;吴穗松,,,;肖穗生,,,;谢瑞亮,,,;徐炎,,,;许建生,其他人员,,;薛炜,董事,选举,;阎生祥,,,;杨元龙,监事,选举,;张莲,监事,选举,;张维欣,董事,选举,;郑燕芳,,,;左文娟,监事,选举,;邝秋华,,,;邝显光,其他人员,,; | 2017-01-05 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-06-08 |
组织机构备案 | 古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;廖兵,董事,选举,;唐敏,监事,选举,;薛炜,董事,选举,;杨元龙,监事,选举,;张维欣,董事,选举,;左文娟,监事,选举,; | 古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;吕满庚,董事,选举,;唐敏,监事,选举,;薛炜,董事,选举,;杨元龙,监事,选举,;张维欣,董事,选举,;左文娟,监事,选举,; | 2015-12-04 |
董事备案 | 古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;廖兵,董事,选举,;唐敏,监事,选举,;薛炜,董事,选举,;杨元龙,监事,选举,;张维欣,董事,选举,;左文娟,监事,选举,; | 陈鸣才,,,;陈如,,,;陈斯永,,,;陈雪亮,董事,选举,;陈耀辉,,,;陈映和,监事,选举,;陈瀚霖,其他人员,,;单国荣,,,;古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;胡文东,,,;黄赤军,,,;黄维朋,,,;黄晓勇,,,;金京秀,,,;柯斌,,,;黎新基,,,;李世添,,,;梁桂荣,,,;林海,,,;林进和,其他人员,,;刘前学,,,;刘运良,,,;吕满庚,董事,选举,;罗启华,,,;罗志远,,,;聂金平,,,;全志坚,,,;史惠明,,,;唐敏,监事,选举,;万青,,,;汪静,,,;吴庆晖,,,;吴穗松,,,;肖穗生,,,;谢瑞亮,,,;徐炎,,,;许建生,其他人员,,;许亮,,,;薛炜,董事,选举,;阎生祥,,,;杨元龙,监事,选举,;张维欣,董事,选举,;郑燕芳,,,;左文娟,监事,选举,;邝秋华,,,;邝显光,其他人员,,; | 2015-12-04 |
董事备案 | 古伟斌,董事,,;胡美龙,董事,选举,;廖兵,董事长,选举,是;唐敏,监事,选举,;薛炜,董事,选举,;杨元龙,监事,,;张维欣,董事,,;左文娟,监事,,; | 陈鸣才,,,;陈如,,,;陈斯永,,,;陈雪亮,董事,选举,;陈耀辉,,,;陈映和,监事,选举,;陈瀚霖,其他人员,,;单国荣,,,;古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;胡文东,,,;黄赤军,,,;黄维朋,,,;黄晓勇,,,;金京秀,,,;柯斌,,,;黎新基,,,;李世添,,,;梁桂荣,,,;廖兵,董事,选举,;林海,,,;林进和,其他人员,,;刘前学,,,;刘运良,,,;罗启华,,,;罗志远,,,;聂金平,,,;全志坚,,,;史惠明,,,;唐敏,监事,选举,;万青,,,;汪静,,,;吴庆晖,,,;吴穗松,,,;肖穗生,,,;谢瑞亮,,,;徐炎,,,;许建生,其他人员,,;许亮,,,;薛炜,董事,选举,;阎生祥,,,;杨元龙,监事,选举,;张维欣,董事,选举,;郑燕芳,,,;左文娟,监事,选举,;邝秋华,,,;邝显光,其他人员,,; | 2015-11-05 |
组织机构备案 | 古伟斌,董事,,;胡美龙,董事,选举,;廖兵,董事长,选举,是;唐敏,监事,选举,;薛炜,董事,选举,;杨元龙,监事,,;张维欣,董事,,;左文娟,监事,,; | 古伟斌,董事,选举,;胡美龙,董事长,选举,是;廖兵,董事,选举,;唐敏,监事,选举,;薛炜,董事,选举,;杨元龙,监事,选举,;张维欣,董事,选举,;左文娟,监事,选举,; | 2015-11-05 |
法定代表人变更 | 廖兵 | 胡美龙 | 2015-10-27 |
更多>>视频联播