变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 陈宇勤 | 彭注成 | 2023-05-29 |
高级管理人员备案 | 冯嘉敏(监事);陈宇勤(经理,执行董事); | 彭注成(经理,执行董事);冯嘉敏(监事); | 2023-05-29 |
股东变更 | 中山市东凤镇土地开发建设有限公司;中山市东凤镇东凤车站有限公司 | 中山市东凤镇土地开发建设有限公司;中山市东凤镇东凤车站有限公司;中山市东凤镇公有资产事务中心 | 2022-05-20 |
出资额变更 | 中山市东凤镇土地开发建设有限公司4880.000000万;中山市东凤镇东凤车站有限公司1220.000000万 | 中山市东凤镇土地开发建设有限公司4880.000000万;中山市东凤镇东凤车站有限公司1220.000000万;中山市东凤镇公有资产事务中心60.000000万 | 2022-05-20 |
注册资本(金)变更 | 6100万元 | 6160万元 | 2022-05-20 |
业务范围变更 | 一般项目:农村集体经济组织管理;家用电器制造;住房租赁;非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;土地使用权租赁;充电控制设备租赁;集装箱租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);文化用品设备出租;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:停车场服务;燃气汽车加气经营;演出场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:乡镇经济管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;集装箱租赁服务;机械设备租赁;运输设备租赁服务;电动汽车充电基础设施运营;小微型客车租赁经营服务;文化场馆管理服务;体育用品设备出租;文化用品设备出租;市政设施管理;家用电器制造;广告制作;广告发布;广告设计、代理;城乡市容管理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:高危险性体育运动(游泳);停车场服务;燃气经营;燃气汽车加气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2022-01-12 |
工商登记联络员备案 | 岑堤环 | 周冰霞 | 2022-01-12 |
法定代表人变更 | 何镇华 | 陈宇勤 | 2022-01-12 |
高级管理人员备案 | 何镇华(经理,执行董事);冯嘉敏(监事); | 冯嘉敏(监事);陈宇勤(经理,执行董事); | 2022-01-12 |
业务范围变更 | 经营管理镇属集体资产;商业、营业用房租赁;车辆租赁服务(不含客货运);停车场管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:农村集体经济组织管理;家用电器制造;住房租赁;非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;土地使用权租赁;充电控制设备租赁;集装箱租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);文化用品设备出租;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:停车场服务;燃气汽车加气经营;演出场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2021-12-06 |
住所变更 | 中山市东凤镇东阜路镇政府大楼六楼 | 中山市东凤镇东兴社区金怡北路27号首层之二 | 2021-12-06 |
高级管理人员备案 | 何镇华(执行董事,经理);袁志强(监事); | 冯嘉敏(监事);何镇华(经理,执行董事); | 2021-02-04 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2019-05-29 |
经营范围变更 | 经营管理镇属集体资产;商业、营业用房租赁;车辆租赁服务(不含客货运)。 | 经营管理镇属集体资产;商业、营业用房租赁;车辆租赁服务(不含客货运);停车场管理服务。 | 2019-05-29 |
章程备案 | 章程 | 2019-03-08 | |
法定代表人变更 | 余钊林 | 何镇华 | 2019-03-08 |
经营范围变更 | 经营管理镇属集体资产;商业、营业用房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 经营管理镇属集体资产;商业、营业用房租赁;车辆租赁服务(不含客货运)。 | 2017-08-22 |
经营范围变更 | 经营管理镇属集体资产。 | 经营管理镇属集体资产;商业、营业用房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2017-03-09 |
企业类型变更 | 1130 | 1190 | 2014-07-02 |
股东备案 | 方小红,执行董事,经理;潘守满,监事 | 杜干彪,监事;余钊林,执行董事,经理 | 2014-04-17 |
更多>>视频联播