变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 职务:董事,姓名:喻小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:余军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:余军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:蒋岩波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:谢德强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:蒋岩波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王呈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王呈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:谢德强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李旭军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副董事长,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李华生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:吴珉,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:万乐,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘义明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事,姓名:顾有红,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:蒋岩波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李华生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李旭军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:林金良,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:刘雪亮,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘义明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:万乐,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王呈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副董事长,姓名:王志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:吴珉,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:谢德强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:余军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2022-11-22 |
董事备案 | 职务:董事,姓名:蒋岩波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副董事长,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:余军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:喻小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王呈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副董事长,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李旭军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王呈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:谢德强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:余军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:喻小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:钟正,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:吴珉,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李华生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘义明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事,姓名:蒋岩波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李华生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李旭军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘义明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:万乐,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王呈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副董事长,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:吴珉,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:谢德强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:余军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:喻小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2022-07-25 |
企业类型变更 | 有限责任公司(国有控股)(1140) | 其他有限责任公司(1190) | 2022-04-08 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西省国有资产监督管理委员会,出资额:236315.7万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2009-10-22;投资人:江西省行政事业资产集团有限公司,出资额:26257.3万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2009-10-22; | 投资人:江西省国有资本运营控股集团有限公司,出资额:236315.7万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2009-10-22;投资人:江西省行政事业资产集团有限公司,出资额:26257.3万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2009-10-22; | 2022-04-08 |
董事备案 | 职务:董事,姓名:王呈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李华生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李旭军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:余军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:吴珉,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李华生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:吴珉,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘义明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李旭军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:余军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王呈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:钟正,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王胜波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副董事长,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:谢德强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:喻小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事,姓名:蒋岩波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李华生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李旭军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘义明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王呈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副董事长,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:吴珉,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:谢德强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:余军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:喻小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:钟正,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2021-08-23 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西省行政事业资产集团有限公司,出资额:26257.3万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2009-10-22;投资人:江西省水利厅,出资额:236315.7万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2009-10-22; | 投资人:江西省国有资产监督管理委员会,出资额:236315.7万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2009-10-22;投资人:江西省行政事业资产集团有限公司,出资额:26257.3万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2009-10-22; | 2020-11-17 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司(1190) | 有限责任公司(国有控股)(1140) | 2020-11-17 |
董事备案 | 职务:董事,姓名:郭佩然,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:朱建文,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:喻小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘义明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:钟正,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:朱建文,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李旭军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:谢德强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副董事长,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王胜波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:监事,姓名:李华生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李旭军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:刘义明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王呈辉,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:副董事长,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:王纯,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王胜波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王志坚,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:吴珉,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:谢德强,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:余军,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:喻小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:钟正,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2020-10-30 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 其他有限责任公司(1190) | 2020-09-02 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西省水利厅,出资额:262573万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2009-10-22; | 投资人:江西省行政事业资产集团有限公司,出资额:26257.3万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2009-10-22;投资人:江西省水利厅,出资额:236315.7万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2009-10-22; | 2020-09-02 |
其他变更 | 姓名:闵圣謓,职务:监事;姓名:陶金平,职务:监事;姓名:喻小平,职务:经理;姓名:柴亮太,职务:监事;姓名:项文,职务:监事会主席;姓名:陈义平,职务:监事;姓名:齐伟,职务:董事长;姓名:朱建文,职务:董事;姓名:王胜波,职务:董事;姓名:李小清,职务:董事;姓名:许盛丰,职务:董事; | 姓名:朱建文,职务:董事;姓名:王纯,职务:副董事长;姓名:郭佩然,职务:董事;姓名:王志坚,职务:董事;姓名:刘义明,职务:监事会主席;姓名:喻小平,职务:董事;姓名:王胜波,职务:董事;姓名:谢德强,职务:董事长;姓名:钟正,职务:监事;姓名:王纯,职务:经理;姓名:李旭军,职务:监事; | 2020-06-01 |
法定代表人变更 | 齐伟 | 谢德强 | 2020-06-01 |
住所变更 | 江西省南昌市西湖区中山西路68号 | 江西省南昌市高新开发区紫阳大道3399号云中城A座 | 2018-01-29 |
董事备案 | 职务:董事,姓名:郭石英,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:曾晓旦,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:魏秋华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:段虚谷,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:齐伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:监事,姓名:闵圣謓,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:陶金平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:总经理,姓名:喻小平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:柴亮太,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:项文,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:陈义平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:齐伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:朱建文,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:王胜波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:李小清,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:许盛丰,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2017-07-17 |
章程备案 | 章程备案 | 2017-04-21 | |
其他变更 | 91360000672409626H | 2016-05-11 |
更多>>视频联播