变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2018-06-06 | 2019-02-15 | 2019-06-14 |
章程备案 | 2017-07-13 | 2018-06-06 | 2019-03-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 副董事长:方蔚豪;董事:蔡方方;董事:姚军;董事:高佐;董事:李源祥(LEEYuansiong);董事:项有志;董事:史良洵;董事:王新;监事:徐兆感;监事:王芊;董事:孙建一;监事:胡剑锋;职工监事:王波;董事:陈心颖;董事:任汇川;董事:姚波;监事:赵虹; | 副董事长:方蔚豪;董事:李源祥(LEEYuansiong);董事:孙建一;职工监事:胡剑锋;董事:王新;执行监事:赵明;董事:史良洵;监事:许克平;董事:姚波;监事:徐兆感;董事:黄勇;董事:姚军;董事:蔡方方;董事:任汇川;执行监事:赵虹;董事:卢跃;董事:陈心颖; | 2019-03-14 |
章程备案 | 2016-02-26 | 2017-07-13 | 2017-12-06 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区福华三路星河发展中心酒店6、7层 | 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心12、13、38、39、40层 | 2017-12-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:孙建一;董事:任汇川;董事:王新;董事:陈心颖;董事:高佐;监事:徐兆感;董事:姚军;董事:项有志;董事长:孙建平;董事:李源祥(LEEYuansiong);职工监事:王波;董事:姚波;董事:蔡方方;总经理:杨铮;监事:赵虹;监事:胡剑锋;监事:王芊; | 董事:姚波;董事:高佐;董事:王新;监事:徐兆感;董事:姚军;董事:蔡方方;董事:任汇川;监事:胡剑锋;总经理:孙建平;董事:陈心颖;董事:孙建一;副董事长:方蔚豪;董事长:孙建平;监事:王芊;董事:史良洵;职工监事:王波;董事:李源祥(LEEYuansiong);董事:项有志;监事:赵虹; | 2016-11-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:姚波;董事:高佐;董事:孙建一;监事:叶素兰;董事:陈心颖;监事:谈清;董事长:孙建平;董事:王新;董事:项有志;监事:徐兆感;董事:蔡方方;总经理:王新;董事:任汇川;监事:肖建荣;董事:姚军;董事:李源祥(LEEYuansiong);监事:许克平; | 监事:胡剑锋;董事:李源祥(LEEYuansiong);董事:姚军;董事:姚波;董事:高佐;董事:孙建一;董事:陈心颖;董事:蔡方方;职工监事:王波;监事:徐兆感;董事:王新;董事:任汇川;总经理:杨铮;监事:赵虹;董事:项有志;董事长:孙建平;监事:王芊; | 2016-07-04 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-07-04 |
其他事项备案 | 914403007109307208 | 2016-06-29 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心酒店6、7层 | 深圳市福田区福华三路星河发展中心酒店6、7层 | 2016-06-29 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2016-06-29 |
更多>>视频联播