变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 中航技投资有限责任公司;中国航空工业供销有限公司; | 中国航空工业供销有限公司; | 2024-06-14 |
章程备案 | 无 | 2024-01-28章程备案 | 2024-06-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(国有控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2024-06-14 |
董事备案 | 朱蔚兰;严淑萍;黄敏;赵曦荣;李凡 | 赵曦荣;李凡;朱蔚兰;严淑萍 | 2023-11-08 |
章程备案 | 无 | 2023-10-09章程备案 | 2023-11-08 |
监事备案 | 江修信;陈宏;王萌 | 陈宏;江修信;梁家强 | 2022-08-19 |
董事备案 | 秦戈;霍红;江辉;王志宝;严淑萍 | 朱蔚兰;严淑萍;李凡;黄敏;赵曦荣 | 2022-07-22 |
法定代表人变更 | 江辉 | 李凡 | 2022-07-22 |
监事备案 | 陈宏;王萌;金靖 | 江修信;陈宏;王萌 | 2022-07-22 |
章程备案 | 无 | 2021-09-24章程备案 | 2021-11-08 |
法定代表人变更 | 秦戈 | 江辉 | 2021-09-07 |
董事备案 | 严淑萍;江辉;霍红;谢君宏;谢君宏;朱蔚兰 | 严淑萍;江辉;霍红;王志宝;秦戈 | 2020-04-29 |
章程备案 | 无 | 2019-11-15章程备案 | 2020-04-29 |
法定代表人变更 | 谢君宏 | 秦戈 | 2020-04-29 |
经理备案 | 秦戈 | 2020-04-29 | |
法定代表人变更 | 谢君宏 | 谢君宏 | 2017-04-28 |
监事备案 | 金靖;彭卯华;熊又祥 | 王萌;金靖;陈宏 | 2017-04-28 |
经理备案 | 谢君宏 | 2017-04-28 | |
章程修正案备案 | 2014-06-18章程备案 | 2017-04-05章程修正案 | 2017-04-28 |
董事备案 | 王腾;史立洲;陈淑仙;王萌;刘慧颖 | 江辉;谢君宏;严淑萍;朱蔚兰;霍红;谢君宏 | 2017-04-28 |
更多>>视频联播