变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
企业名称 |
|
|
2014-09-25 |
法定代表人 |
|
|
2014-06-04 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李成生* | 董事长 | 2 | 张力慧 | 董事 | 3 | 张群 | 董事 | 4 | 李磊 | 董事 | 5 | 杨民勤 | 董事 | 6 | 孔德凤 | 董事 | 7 | 王景明 | 董事 | 8 | 李成生* | 总经理 | 9 | 张誉耀 | 监事会主席 | 10 | 江永璞 | 监事 | 11 | 郎建华 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 王景明* | 董事长 | 2 | 杨民勤 | 董事 | 3 | 李磊 | 董事 | 4 | 张群 | 董事 | 5 | 张力慧 | 董事 | 6 | 孔德凤 | 董事 | 7 | 李成生 | 董事 | 8 | 李成生 | 总经理 | 9 | 张誉耀 | 监事会主席 | 10 | 江永璞 | 监事 | 11 | 郎建华 | 监事 |
|
2014-06-04 |
实收资本(金) |
|
|
2011-05-10 |
实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中铁建工集团有限公司 | 100000 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中铁建工集团有限公司 | 100000 | 企业法人 |
|
2011-05-10 |
注册资本 |
|
|
2011-04-20 |
实收资本(金) |
|
|
2011-04-20 |
经营范围 |
|
|
2011-04-20 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:21000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中铁建工集团有限公司 | 21000 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 中铁建工集团有限公司 | 100000 | 企业法人 |
|
2011-04-20 |